Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomité - Voorzitters en leden
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
werknemer met een beperking
ondernemingsdirecteur
integratie van gehandicapten
beroepservaring
20/2/2008 | Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) |
19/3/2008 | Antwoord |
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-385
In het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2008 verscheen het mede door u ondertekende koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het Beheerscomité van de bij wet van 17 juli 1963 opgerichte Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ).
Graag ontving ik de lijst van de voorzitters van het Beheerscomité sinds de oprichting van deze Dienst.
Voor elk van de voorzitters, graag: naam, voornaam, datum van aantreden, datum van ontslag of eventueel overlijden in de functie, geslacht, taalrol, beroep.
Vervolgens wens ik te vernemen of onder de leden van het Beheerscomité van deze instelling werkzaam in de sociale zekerheid in zijn huidige samenstelling:
1. er personen zijn met een erkende handicap, indien ja, hoeveel?
2. er personen zijn met een nuttige en voldoende lange ervaring van tewerkstelling buiten de Europese Unie, indien ja, hoeveel? Wie?
Lijst van de voorzitters van het Beheerscomité van de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid sedert de oprichting ervan.
Naam | Voornaam | Datum aantreden | Datum ontslag | Geslacht | Taalrol | Beroep |
Willaert | Maurice | 18/01/1964 | 30/04/1981 | Mannelijk | Franstalig | Ere-provinciegouverneur in Congo |
Califice | Alfred | 01/05/1981 | 03/05/1982 | Mannelijk | Franstalig | Senator |
Fontaine | Philippe | 04/05/1982 | 31/12/1990 | Mannelijk | Franstalig | Verzekeraar |
Paron | Pierre | 01/01/1991 | 31/03/2003 | Mannelijk | Franstalig | Ambtenaar |
De Galan | Magda | 01/04/2003 | 01/01/2008 (*) | Vrouwelijk | Franstalig | Volksvertegenwoordiger |
Simonis | Isabelle | 01/01/2008 (*) | Vrouwelijk | Franstalig | Volksvertegenwoordiger | |
(*) Het koninklijk besluit houdende het ontslag van mevrouw De Galan en de benoeming van mevrouw Simonis als voorzitster van het Beheerscomité, met ingang van 1 januari 2008 is in omloop voor ondertekening door de Koning en voor medeondetekening door de minister van Sociale Zaken, de minister van Pensioenen en de minister van Werk.
Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 (Belgisch Staatsblad van 12 februari 2008) houdende het ontslag van mevrouw De Galan en de benoeming van mevrouw Simonis als voorzitster van het Beheerscomité, met ingang van 1 mei 2007 zal met hogergenoemd besluit worden ingetrokken. Het koninklijk besluit van 27 januari 2008 werd bij vergissing niet medeondertekend door de minister van Werk.
Bij toepassing van artikel 2 van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid wordt de DOSZ beheerd door het Beheerscomité dat is samengesteld uit een voorzitter en zestien leden.
De voorzitter en de leden worden door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar.
De voorzitter wordt benoemd op voordracht van de minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft.
Twee leden worden benoemd op voordracht van de minister die de Ontwikkelingssamenwerking onder zijn bevoegdheid heeft.
Veertien leden (die alleen stemgerechtigd zijn), van wie zeven de representatieve werkgeversorganisaties en zeven de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen worden benoemd op voordracht van de minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft.
De DOSZ is echter niet op de hoogte van een eventuele herkende handicap of een ervaring van tewerkstelling buiten de Europese Unie bij de huidige leden van het Beheerscomité.