Critères :
1: Législature 1995-1999
Déposé par Paula Sémer
1-372 | Paula Sémer (SP) | 16/10/1997 | |
---|---|---|---|
l'organisation du Salon de l'armement | |||
ministre de la Politique scientifique | |||
retirée | |||
1-387 | Paula Sémer (SP) | 12/11/1997 | |
une action de signatures en faveur des femmes atteintes d'un cancer du sein | |||
ministre des Affaires sociales | |||
réponse le 19/11/1997 (annales 1-140) | |||
1-403 | Paula Sémer (SP) | 4/12/1997 | |
la cessation de l'agrément du projet anversois "Gezondheidsbevordering bij injecterende gebruikers" | |||
ministre de la Santé publique et des Pensions | |||
réponse le 11/12/1997 (annales 1-151) | |||
1-538 | Paula Sémer (SP) | 25/6/1998 | |
les ennuis sérieux de santé qui peuvent être causés par l'exposition aux radars | |||
vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie | |||
réponse le 2/7/1998 (annales 1-203) | |||
1-559 | Paula Sémer (SP) | 13/10/1998 | |
le cancer causé par la défense antiaérienne Hawk | |||
vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie | |||
réponse le 27/10/1998 (annales 1-215) |